KRS 0000153044
NIP6690501868
REGON00045287700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA "INPROMET" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"INPROMET" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 26 lut 2003 (22 lata temu) 26 lut 2003
Data usunięcia 07 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POŁCZYŃSKA, 65, KOSZALIN, 75-811, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2572 PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2561 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2511 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2562 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2932 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2733 PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGOMIROSŁAW WOJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-06-28
2014-01-07
ELŻBIETA MAKAREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-26
2007-10-30
CEZARY JAROSŁAW KOPYŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-26
2006-04-13
ELŻBIETA DZIMIDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-26
2005-07-21
ROMAN ŚWIERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-30
2011-09-28
RYSZARD KOSTECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-30
2012-06-28
JOLANTA WIESŁAWA RADKE
Członek Organu Nadzoru
2007-10-30
2014-01-07
STANISŁAW OGŁAZA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2011-09-28
ZDZISŁAW ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2011-09-28
ROMAN TUCKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-28
2012-06-28
ROMUALD TABĘDZKI
Powiernik
2011-12-13
2014-01-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ROMAN STEFAN KIJOWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-26
2005-10-03
MIROSŁAW DOMASŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-26
2005-10-03
ELŻBIETA KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-03
2008-12-30
MIROSŁAW DOMASŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-10
2014-01-07
KATARZYNA ANNA SZYMAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-30
2009-03-11
KRZYSZTOF CUPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-11
2014-01-07
2003-02-26
2011-12-13
SPÓŁDZIELNIA "INPROMET" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
2011-12-13
2013-10-31
SPÓŁDZIELNIA "INPROMET" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie