KRS 0000153029
NIP5730233736
REGON15090643100000
NazwaZAKŁAD WYKONAWSTWA ELEKTRYCZNEGO "EL-A-Z" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD WYKONAWSTWA ELEKTRYCZNEGO "EL-A-Z"
Data rejestracji 11 mar 2003 (22 lata temu) 11 mar 2003
Data usunięcia 28 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 73, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #3120 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHJANUSZ RECHA
Likwidator
2007-02-08
2008-04-28
WIESŁAWA KAROLINA ANTCZAK
Wspólnik
2003-03-11
2008-04-28
239 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.900 ZŁ
MARIAN PIETRZYK
Wspólnik
2003-03-11
2008-04-28
100 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, CZYLI ŁĄCZNIE 10.000 ZŁ
WŁODZIMIERZ BANASIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-31
2008-04-28
TADEUSZ EDWARD DZIANOK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2004-02-06
JERZY KORAL
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2004-08-27
ZBIGNIEW ŁEBEK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2004-08-27
EWA JANINA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-06
2008-04-28
GRZEGORZ MARIAN KRYCZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-27
2008-04-28
TOMASZ BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-27
2005-07-06
GRZEGORZ KŁOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-06
2006-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, A PONADTO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA, Z UPOWAŻNIENIA PREZESA ZARZĄDU DO KWOTY 3.000 ZŁ. JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA ŚRODKAMI OBROTOWYMI SPÓŁKI W KWOCIE POWYŻEJ 3.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ TEŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MAREK GIERACZ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-11
2004-08-27
MARIUSZ GRZEGORZ NITECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-27
2006-07-31
MONIKA ILONA KAFEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-31
2007-02-08
WIESŁAWA KAROLINA ANTCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-11
2007-02-08
JERZY MARCIN ZDRACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-11
2004-05-26
PAWEŁ JACEK GRZYB
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-26
2004-08-27
PAWEŁ JACEK GRZYB
PREZES ZARZĄDU
2004-08-27
2007-02-08
2003-03-11
2007-02-08
ZAKŁAD WYKONAWSTWA ELEKTRYCZNEGO "EL-A-Z" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie