KRS 0000153023
REGON27106442900000
NazwaPOLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ CZECHOWICE-DZIEDZICE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ CZECHOWICE-DZIEDZICE
Data rejestracji 14 mar 2003 (22 lata temu) 14 mar 2003
Data usunięcia 29 gru 2003 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SŁOWACKIEGO, 34, CZECHOWICE DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCHDANUTA MARIA POŚPIECH
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2003-12-29
JADWIGA STEFANIA PAJĄK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2003-12-29
JÓZEFA BRONISŁAWA BIEL
Członek Organu Nadzoru
2003-03-14
2003-12-29
STANISŁAW ADOLF BURDA
Likwidator
2003-08-08
2003-12-29
KAZIMIERZ RUDOLF KOCUR
Likwidator
2003-08-08
2003-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD ODDZIAŁU
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ODDZIAŁU PTTK ORAZ DLA UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY PREZESA I SKARBNIKA ZARZĄDU ODDZIAŁU ALBO INNYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD ODDZIAŁU.
STANISŁAW ADOLF BURDA
PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU
2003-03-14
2003-12-29
KAZIMIERZ KOCUR
SKARBNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU
2003-03-14
2003-12-29
FRANCISZEK BORGIEŁ
V-CE PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU
2003-03-14
2003-12-29
STANISŁAW LUDWIK ŻOCZEK
SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU
2003-03-14
2003-12-29
JANUSZ DONAT PISAREK
CZŁONEK ZARZĄDU OODZIAŁU
2003-03-14
2003-12-29
2003-03-14
2003-08-08
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ CZECHOWICE-DZIEDZICE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie