KRS 0000152915
NIP5262490143
REGON01641370600000
Nazwa"H.S.C. CONSULT INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaH.S.C. CONSULT INTERNATIONAL
Data rejestracji 25 lut 2003 (22 lata temu) 25 lut 2003
Data usunięcia 27 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOPINA, 9, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #141 WYDOBYWANIE KAMIENIA #142 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #155 WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH #156 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #157 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCHMAGDALENA BARAŃSKA BIAŁECKA
Wspólnik
2003-02-25
2021-01-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
LECH STEFAN SEKUŁA
Wspólnik
2003-02-25
2021-01-27
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HIERONIM STANISŁAW CHABAS
PREZES ZARZĄDU
2003-02-25
2021-01-27
LECH STEFAN SEKUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-25
2021-01-27
MAŁGORZATA PYKACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-25
2009-05-04
2003-02-25
2005-04-20
NOWOGRODZKA, 8, WARSZAWA, 00-513, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie