KRS 0000152704
NIP7792231628
REGON63456702600000
NazwaMEDEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDEC POLAND
Data rejestracji 05 mar 2003 (22 lata temu) 05 mar 2003
Data usunięcia 24 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIASTKOWSKA, 54, POZNAŃ, 60-184, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHMAREK ZIĘMBORSKI
Wspólnik
2003-03-05
2024-07-24
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,- ZŁ.
TOMASZ GROTTEL
Wspólnik
2003-03-05
2024-07-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,- ZŁ.
JAROSŁAW GUCWA
Wspólnik
2003-03-05
2024-07-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,- ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW GUCWA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2024-07-24
TOMASZ GROTTEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2024-07-24
MAREK ZIĘMBORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-05
2024-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie