KRS 0000152672
NIP6971928676
REGON41103504900000
NazwaSTAL-MONT A. PIERZCHALSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSTAL-MONT A. PIERZCHALSKI
Data rejestracji 24 lut 2003 (22 lata temu) 24 lut 2003
Data usunięcia 19 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 13, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6971928676
data rejestracji 07 cze 2001
status Czynny
30102054600000540201676907
PKO Oddział 1 w Żarach
ul. Przeładunkowa 9 68-200 żarski POLSKA
64109015640000000103386760
SANPL 1 Oddział w Lubsku
ul. Wrocławska 10 68-300 żarski POLSKA
75102054600000580201671536
PKO Oddział 1 w Żarach
ul. Przeładunkowa 9 68-200 żarski POLSKA
93102054600000570200923003
PKO Oddział 1 w Żarach
ul. Przeładunkowa 9 68-200 żarski POLSKA
93102054600000590201398205
PKO Oddział 1 w Żarach
ul. Przeładunkowa 9 68-200 żarski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOARTUR ZBIGNIEW PIERZCHALSKI
Beneficjent
PRZEMYSLAW MACIEJ KRYCH
Beneficjent
LIDIA MAGDALENA STRZYŻEWSKA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW MACIEJ KRYCH
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW JAN GRZEGORZEWSKI
Wspólnik
2003-02-24
2019-07-16
MAREK GRZEGORZ PIERZCHALSKI
Wspólnik
2003-02-24
2019-09-10
ARTUR ZBIGNIEW PIERZCHALSKI
Wspólnik
2019-09-10
2021-02-19
ARTUR ZBIGNIEW PIERZCHALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSLAW MACIEJ KRYCH
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC W FIRMIE IDR-STAL
LIDIA MAGDALENA STRZYŻEWSKA
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC W FIRMIE IDR-STAL SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAWNĄ
ZBIGNIEW JAN GRZEGORZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-24
2019-07-16
MAREK GRZEGORZ PIERZCHALSKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-24
2019-09-10
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-16
2021-02-19
30174350900000
ARTUR ZBIGNIEW PIERZCHALSKI
Członek Organu Reprezentacji
2019-09-10
2021-02-19
2003-02-24
2020-04-27
STAL - MONT ZBIGNIEW GRZEGORZEWSKI, MAREK PIERZCHALSKI SPÓŁKA JAWNA
2003-02-24
2005-02-08
DWORCOWA, 7, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie