KRS 0000152530
NIP7772277432
REGON63116566900000
Nazwa"ALGECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALGECO
Data rejestracji 11 mar 2003 (22 lata temu) 11 mar 2003
Data usunięcia 30 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CMENTARNA, 29 A, JASIN, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 775000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHMBM MIETSYSTEM FUR BAU UND INDUSTRIE GMBH
Wspólnik
2003-03-11
2005-11-02
1550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 775.000,00 ZŁOTYCH.
ALGECO GMBH
Wspólnik
2005-11-02
2023-05-30
1.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 775.000,00 ZŁ.
MACIEJ PIOTR LEWANDOWSKI
Prokurent
2012-09-17
2013-04-25
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
SEBASTIEN ADRIEN HAULET
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-18
2013-08-12
FRÉDÉRIC SCHELLENBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-10
2012-09-17
MACIEJ PIOTR LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-25
2023-05-30
RAYMOND CHARLES BRET
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-11
2008-06-18
WITOLD JACEK GBURZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-11
2010-09-23
ROBERT BORDAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-12
2023-05-30
2003-03-11
2011-12-20
POZNAŃSKA, 86, SKÓRZEWO, 60-185, POZNAŃ, POLSKA
2011-12-20
2014-07-02
ŻMIGRODZKA, 51, POZNAŃ, 60-171, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie