KRS 0000152524
NIP6442453049
REGON27350777600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INFA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INFA TRANS
Data rejestracji 20 lut 2003 (22 lata temu) 20 lut 2003
Data usunięcia 24 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UJEJSKA, 131, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-520, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJÓZEF GRZEGORZ BIAŁKA
Wspólnik
2003-07-03
2005-08-08
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
ADAM PIOTR BLOCH
Wspólnik
2003-07-03
2005-08-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANNA SZOPA
Wspólnik
2005-08-08
2008-12-31
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
IZABELA MORAWSKA
Wspólnik
2005-08-08
2008-12-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
RYSZARD STANISŁAW GAJEK
Wspólnik
2008-12-31
2020-06-24
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR STANISŁAW DURCZYŃSKI
Wspólnik
2003-02-20
2003-07-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000 ZŁ.
BARBARA ELŻBIETA GÓRECKA
Wspólnik
2003-02-20
2003-07-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000 ZŁ.
PIOTR KAROL GAJEK
Wspólnik
2011-03-17
2020-06-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
PIOTR GAJEK
Prokurent
2009-10-13
2020-06-24
SAMOISTNA
BARBARA ELŻBIETA GÓRECKA
Prokurent
2003-02-20
2003-07-03
SAMOISTNA
PIOTR GAJEK
Kurator
2015-10-07
2020-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR STANISŁAW DURCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-20
2003-07-03
RYSZARD STANISŁAW GAJEK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-31
2013-11-22
MARCIN JAN OPALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-07-03
2005-08-08
ANNA SZOPA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-08
2008-12-31
2003-02-20
2003-07-03
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ABS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA"- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-20
2003-07-03
SŁOWIAŃSKA, 7, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2003-07-03
2004-02-19
WOLNEGO, 14, KATOWICE, 40-857, KATOWICE, POLSKA
2004-02-19
2008-12-31
WOLNEGO, 14, KATOWICE, 40-897, KATOWICE, POLSKA
2008-12-31
2009-10-13
PCK, 6, KATOWICE, 40-057, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie