KRS 0000152399
NIP6912215354
REGON39102226300000
Nazwa"LEBO DRZWI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEBO DRZWI
Data rejestracji 21 lut 2003 (22 lata temu) 21 lut 2003
Data usunięcia 10 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 MAJA, 3, LUBSKO, 68-300, LUBSKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1001000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMILB GMBH
Wspólnik
2007-03-09
2012-01-10
2.002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.001.00,00 ZŁ
JOHANN JOSEF LENSING
Wspólnik
2003-02-21
2007-03-09
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500000,00 ZŁOTYCH
HEINRICH DIETER LENSING
Wspólnik
2003-02-21
2007-03-09
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500000,00 ZŁOTYCH
BOGDAN DRANKOWSKI INHOFER
Prokurent
2003-04-29
2009-06-29
SAMOISTNA
KARSTEN GERHARD RODE
Prokurent
2007-07-24
2009-06-29
SAMODZIELNA
BOGDAN DRANKOWSKI INHOFER
Likwidator
2011-01-10
2012-01-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMNETÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNIE DZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z JEDNYM PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
JOHANN JOSEF LENSING
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2007-03-09
HEINRICH DIETER LENSING
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-21
2007-03-09
HEINRICH LAMMERS
PREZES ZARZĄDU
2007-03-09
2009-06-29
BOGDAN DRANKOWSKI INHOFER
PREZES ZARZĄDU
2009-06-29
2011-01-10
2003-02-21
2003-04-29
LEBO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-29
2011-01-10
"LEBO DRZWI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-21
2003-04-29
KARD. B. KOMINKA, 9, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
2003-04-29
2009-01-23
TRANSPORTOWA, 2, LUBSKO, 68-300, LUBSKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie