KRS 0000152298
NIP6131467836
REGON23116289600000
Nazwa"LIFTPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIFTPOL
Data rejestracji 21 lut 2003 (22 lata temu) 21 lut 2003
Data usunięcia 16 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 4, LUBAŃ, 59-800, LUBAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOULRICH OTTO STOLTE
Wspólnik
2003-02-21
2014-05-16
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EWA BARBARA BRUHN
Wspólnik
2003-02-21
2014-05-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 15.000 ZL (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
CZESŁAW ANTONI SZYMKOWIAK
Wspólnik
2003-02-21
2014-05-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EWA BARBARA BRUHN
Likwidator
2008-05-20
2014-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU
CZESŁAW ANTONI SZYMKOWIAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-02-21
2008-05-20
ULRICH OTTO STOLTE
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2008-05-20
EWA BARBARA BRUHN
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-02-21
2008-05-20
2003-02-21
2008-05-20
"LIFTPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie