KRS 0000152184
NIP7542667856
REGON53167067200000
NazwaTICKET ONLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTICKET ONLINE POLSKA
Data rejestracji 19 lut 2003 (22 lata temu) 19 lut 2003
Data usunięcia 19 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-739, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHBOGUSŁAW RUDZIŃSKI
Wspólnik
2003-02-19
2005-06-16
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14000,00 ZŁ.
TICKET ONLINE SOFTWARE GMBH
Wspólnik
2003-02-19
2011-07-25
112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56000 ZŁOTYCH
CTS EVENTIM AG
Wspólnik
2011-07-25
2011-12-19
112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56000 ZŁOTYCH
IWONA MARTA LACHOWIECKA
Prokurent
2008-10-14
2010-09-07
EDYTA IZABELA FIRLA
Prokurent
2004-10-29
2005-06-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENT MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
BOGUSŁAW RUDZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-19
2004-10-29
KLAUS JURGEN ZEMKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-19
2004-10-29
KLAUS JURGEN ZEMKE
PREZES ZARZĄDU
2004-10-29
2005-06-16
EDYTA IZABELA FIRLA
PREZES ZARZĄDU
2005-06-16
2009-08-25
MARC FETTES
PREZES ZARZĄDU
2011-05-23
2011-12-19
NORBERT STOCKMANN
PREZES ZARZĄDU
2009-08-25
2010-09-06
JASPER BRÖKER
PREZES ZARZĄDU
2010-09-06
2011-05-23
2003-02-19
2005-06-16
"BILNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-19
2004-10-29
1-GO MAJA, 63-65, OPOLE, 45-069, OPOLE, POLSKA
2004-10-29
2006-04-26
ALEJE SOLIDARNOŚCI, 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie