KRS 0000152157
NIP8171201933
REGON69040993800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MELIORACYJNYCH I INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MIELCU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MELIORACYJNYCH I INŻYNIERYJNYCH W MIELCU
Data rejestracji 18 lut 2003 (22 lata temu) 18 lut 2003
Data usunięcia 15 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORCZAKA, 1, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 834000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8171201933
data rejestracji 01 paź 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNRYSZARD WŁODZIMIERZ MIDURA
reprezentant
RYSZARD WŁODZIMIERZ MIDURA
Beneficjent
RYSZARD WŁODZIMIERZ MIDURA
Likwidator
2018-02-02
2021-09-15
LESZEK ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-18
2017-10-03
STANISŁAW CIEŚLA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-18
2014-09-17
WŁADYSŁAW PISKOR
Członek Organu Nadzoru
2003-02-18
2005-06-07
TADEUSZ WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-18
2006-08-16
BOGUSŁAW SYPEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-07
2008-08-01
JÓZEF KUSEK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-01
2021-09-15
STANISŁAW ORTYL
Członek Organu Nadzoru
2014-09-17
2017-10-03
WŁADYSŁAW JAN PISKOR
Członek Organu Nadzoru
2017-10-03
2021-09-15
MARTA MARIA GŁOGOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-10-03
2021-09-15
TADEUSZ WOŹNIAK
Prokurent
2015-10-22
2018-02-02
PROKURA SAMOISTNA
RYSZARD WŁODZIMIERZ MIDURA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: A/ PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU, B/ PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PODPISYWANIA ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C/ W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW ORTYL
PREZES ZARZĄDU
2003-02-18
2006-06-30
CZESŁAW TRZNADEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-18
2006-06-30
CZESŁAW TRZNADEL
PREZES
2006-06-30
2015-10-22
ZOFIA PSZENICZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-18
2006-06-30
ZBIGNIEW JAN ZIĘBA
ZASTĘPCA PREZESA
2006-06-30
2015-10-22
RYSZARD WŁODZIMIERZ MIDURA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-22
2018-02-02
2003-02-18
2018-02-02
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MELIORACYJNYCH I INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie