KRS 0000152142
NIP8791798322
REGON87044910800000
NazwaIMMOBILIA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMMOBILIA
Data rejestracji 20 lut 2003 (22 lata temu) 20 lut 2003
Data usunięcia 04 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRUDZIĄDZKA, 79, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #45 BUDOWNICTWO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWAMAREK ANDRZEJ LIBERSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2011-09-30
JANUSZ PIETRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-20
2020-05-04
ANNA KRYSTYNA WYŻYKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-20
2004-10-18
IZABELA ANITA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-20
2020-05-04
ALICJA LIBERSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-30
2020-05-04
AGNIESZKA KATARZYNA SKROŚ
Likwidator
2008-06-30
2011-09-30
MAREK ANDRZEJ LIBERSKI
Likwidator
2011-09-30
2020-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
MAREK ANDRZEJ LIBERSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-20
2004-10-18
AGNIESZKA KATARZYNA SKROŚ
PREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2011-09-30
2003-02-20
2008-06-30
IMMOBILIA SPÓŁKA AKCYJNA
2003-02-20
2004-03-04
M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 81, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie