KRS 0000151782
NIP7390508878
REGON51055610000000
NazwaTOWARZYSTWO HANDLOWE "MANHATTAN-92" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWO HANDLOWE "MANHATTAN-92"
Data rejestracji 14 lut 2003 (22 lata temu) 14 lut 2003
Data usunięcia 24 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC PUŁASKIEGO, 7, OLSZTYN, 10-514, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 148500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@MANHATTANOLSZTYN.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #811 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAZBIGNIEW DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-30
2009-09-21
SŁAWOMIR MALEC
Członek Organu Nadzoru
2006-08-30
2009-09-21
JAN ROMAN KAWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-30
2009-09-21
DARIUSZ IRENEUSZ MARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-30
2015-12-08
SŁAWOMIR JERZY BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-30
2013-07-17
EWA RYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-21
2016-11-24
MAREK KOZIATEK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-21
2015-12-08
ROMAN JACZEK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-17
2016-11-24
STANISŁAW WAJDA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-17
2016-11-24
HANNA MOŚCIENICA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-08
2016-11-24
JANINA ALFREDA ZAPOROWSKA
Likwidator
2015-12-09
2016-11-24
MAŁGORZATA MICHALEWSKA
Likwidator
2015-12-09
2016-11-24
MAREK JAN MALEC
Likwidator
2015-12-09
2016-11-24
TADEUSZ STĘPNIEWSKI
Likwidator
2015-12-09
2016-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA DWUOSOBOWA
JERZY HENRYK NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-14
2006-01-18
ANDRZEJ JAROSŁAW MALINOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-14
2007-05-28
ANDRZEJ JAROSŁAW MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-28
2015-12-08
HENRYK LESZEK WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-14
2006-08-30
DARIUSZ IRENEUSZ MARCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-14
2005-03-25
TERESA EWA ZALEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-14
2007-05-28
TERESA EWA ZALEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-28
2015-12-08
HANNA MOŚCIENICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-25
2013-07-17
TADEUSZ STĘPNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-30
2015-12-09
JERZY ANTONI SZCZAWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-30
2009-09-21
2003-02-14
2015-12-09
TOWARZYSTWO HANDLOWE "MANHATTAN-92" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-14
2006-08-30
PL. PUŁAWSKIEGO, 7, OLSZTYN, 10-514, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie