KRS 0000151672
NIP9451986545
REGON35669030000000
NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "ZAWSZE WIERNI" - 4 ŁAPY
Krótka nazwaNA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "ZAWSZE WIERNI" - 4 ŁAPY
Data rejestracji 18 lut 2003 (22 lata temu) 18 lut 2003
Data usunięcia 17 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres TUMANOWICZA, 5, KRAKÓW, 31-341, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH #7320H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOWŁODZIMIERZ ANDRZEJ JĘDRYCH
Likwidator
2011-06-30
2012-05-17
PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ FEDEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-18
2012-05-17
ELŻBIETA KOBRYŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-18
2012-05-17
DARIUSZ WITTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-18
2012-05-17
WŁODZIMIERZ ANDRZEJ JĘDRYCH
Kurator
2010-07-15
2011-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES I WICEPREZES LUB PREZES I SKARBNIK
JAROSŁAW WÓJCIK
PREZES
2003-02-18
2010-07-15
PATRYCJA MORAWSKA JĘDRYCH
WICEPREZES
2003-02-18
2010-07-15
MARTA WITTEK
SKARBNIK
2003-02-18
2010-07-15
2003-02-18
2011-06-30
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "ZAWSZE WIERNI" - 4 ŁAPY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie