KRS 0000151444
NIP5781036170
REGON17016467500000
NazwaMAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POZIOMKA"
Krótka nazwaMAŁA MIESZKANIOWA "POZIOMKA"
Data rejestracji 05 mar 2003 (22 lata temu) 05 mar 2003
Data usunięcia 12 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BROWARNA, 93, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMDARIUSZ LESZEK NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-05
2003-04-02
MAREK CELUCH
Członek Organu Nadzoru
2003-03-05
2003-04-02
JANUSZ BASISTA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-05
2003-12-22
GABRIELA SYLWIA PRZYŁĘCKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-02
2003-12-22
MARCIN PAWEŁ ZAREMBA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-02
2004-11-16
ARKADIUSZ EDWARD NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-16
2009-01-12
URSZULA BURAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-16
2005-12-13
LILLA JANINA DYMISZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-16
2005-02-09
ANDRZEJ RYBICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-16
2009-01-12
MIROSŁAW DIONIZY ANDREARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2009-01-12
ALFONS LEONARD CHODZIŃSKI
Powiernik
2006-10-26
2009-01-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ANDRZEJ JAN RUBCZEWSKI
PREZES SPÓŁDZIELNI
2003-03-05
2003-04-02
JANUSZ ZBIGNIEW KROPIWNICKI
ZASTĘPCA PREZESA
2003-03-05
2003-04-02
MAREK CELUCH
PREZES ZARZĄDU
2003-04-02
2004-11-16
MAREK GÓRAK
ZASTĘPCA PREZESA
2003-04-02
2003-08-07
GABRIELA SYLWIA PRZYŁĘCKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2003-08-07
2003-12-22
GABRIELA SYLWIA PRZYŁĘCKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-12-22
2004-11-16
BARBARA LIMANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-16
2005-02-09
KAZIMIERZ MIROSŁAW
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-16
2005-12-13
MIROSŁAW DIONIZY ANDREARCZYK
PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ TYMCZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2005-02-09
2009-01-12
KATARZYNA APOLONIA KOZERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-13
2009-01-12
2003-03-05
2003-08-07
SKRZYDLATA, 15, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie