KRS 0000151354
NIP8550004355
REGON00123001500000
NazwaOGÓLNOBUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "REMOBUD" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGÓLNOBUDOWLANA RZEMIEŚLNICZA "REMOBUD"
Data rejestracji 12 lut 2003 (22 lata temu) 12 lut 2003
Data usunięcia 12 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PLAC WOLNOŚCI, 15, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8550004355
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPRZEMYSŁAW NELE
Członek Organu Nadzoru
2007-09-05
2009-08-20
MARIAN SIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-20
2022-12-12
JULIAN STANISŁAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2022-12-12
EUGENIUSZ MICHAŁ FOGT
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2022-12-12
MICHAŁ RYSZARD SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2007-09-05
JÓZEF HUL
Likwidator
2021-11-22
2022-12-12
ZDZISŁAW KARCZEWICZ
Likwidator
2021-11-22
2022-12-12
PRZEMYSŁAW NELE
Likwidator
2021-11-22
2022-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB ZASTĘPCY WZGLĘDNIE PREZESA LUB ZASTĘPCY I USTANOWIONEGO PEŁNOMOCNIKA
MARIAN SIENKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-12
2009-08-20
ZDZISŁAW KARCZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-12
2009-08-20
JÓZEF HUL
PREZES SPÓŁDZIELNI
2009-08-20
2021-11-22
ZDZISŁAW KARCZEWICZ
ZASTĘPCA PREZESA SPÓŁDZIELNI
2009-08-20
2021-11-22
PRZEMYSŁAW NELE
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2009-08-20
2021-11-22
JÓZEF ZDZISŁAW HUL
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2003-02-12
2009-08-20
2003-02-12
2021-11-22
OGÓLNOBUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "REMOBUD"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie