KRS 0000151294
REGON07227599100000
Nazwa"JAWORZYNKA" PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"JAWORZYNKA" PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI
Data rejestracji 11 lut 2003 (22 lata temu) 11 lut 2003
Data usunięcia 28 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEGO MARCINA, 23, RADZIECHOWY, 34-381, RADZIECHOWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4100 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4541Z TYNKOWANIE #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓWSPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA W RADZIECHOWACH
Wspólnik
2003-02-11
2006-04-28
60 /SZEŚĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 /SZEŚĆ TYSIĘCY/ PLN
070764929
JÓZEF KAROL SAPETA
Likwidator
2004-03-24
2006-04-28
TADEUSZ KOWALIK
Likwidator
2004-03-24
2006-04-28
JÓZEF MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2006-04-28
KRZYSZTOF ŻUR
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2006-04-28
MICHAŁ RYBARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2006-04-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
JÓZEF KAROL SAPETA
PREZES ZARZĄDU
2003-02-11
2004-03-24
TADEUSZ OZIMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-11
2004-03-24
TADEUSZ KOWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-11
2004-03-24
JERZY ŻUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-11
2004-03-24
2003-02-11
2004-03-24
"JAWORZYNKA" PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie