KRS 0000151194
NIP6431640664
REGON27794958300000
NazwaZPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZPW
Data rejestracji 17 lut 2003 (22 lata temu) 17 lut 2003
Data usunięcia 12 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDOWLANA, 11, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6431640664
data rejestracji 15 sty 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #2432Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWDARIUSZ SZCZYGIEŁ
Beneficjent
DARIUSZ SZCZYGIEŁ
reprezentant
LESZEK WACŁAW SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2003-02-17
2024-02-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ.
DARIUSZ WACŁAW SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2003-02-17
2024-02-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ANNA ALICJA PIETRZYK
Wspólnik
2003-02-17
2017-02-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ.
MICHAŁ EDWARD ZAREMBA
Wspólnik
2003-02-17
2017-02-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ.
MONIKA TERESA SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2017-02-28
2024-02-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
DARIUSZ SZCZYGIEŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPAR. 20 UST. 2 - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU JEGO NIEOBECNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LESZEK WACŁAW SZCZYGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-17
2007-09-26
ANNA ALICJA PIETRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-17
2007-09-26
MICHAŁ EDWARD ZAREMBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-17
2007-09-26
DARIUSZ WACŁAW SZCZYGIEŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-17
2007-09-26
DARIUSZ WACŁAW SZCZYGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2007-09-26
2024-02-12
JACEK MIROSŁAW PAWĘZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-12
2024-02-12
2003-02-17
2024-02-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-17
2024-02-12
ZPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-17
2024-02-12
BUDOWLANA, 11, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
2017-02-28
2024-02-12
4672Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2017-02-28
2024-02-12
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2017-02-28
2024-02-12
2432Z - PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO
2017-02-28
2024-02-12
2433Z - PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
2017-02-28
2024-02-12
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2017-02-28
2024-02-12
2550Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2017-02-28
2024-02-12
2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2017-02-28
2024-02-12
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2017-02-28
2024-02-12
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2017-02-28
2024-02-12
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie