KRS 0000151135
NIP6312365967
REGON27800893100000
Nazwa"LEX CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLEX CONSULTING
Data rejestracji 13 lut 2003 (22 lata temu) 13 lut 2003
Data usunięcia 07 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6311B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARENATA TERESA PIŁAT
Wspólnik
2003-02-13
2004-04-08
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
HUBERT ARTUR OSIKA
Wspólnik
2004-04-08
2022-04-07
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RENATA TERESA PIŁAT
PREZES ZARZĄDU
2003-02-13
2004-04-08
HUBERT ARTUR OSIKA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-08
2022-04-07
2003-02-13
2017-01-27
MARCINA STRZODY, 2, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie