KRS 0000150942
NIP8361573307
REGON75015168100000
Nazwa"NORWIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNORWIST
Data rejestracji 18 lut 2003 (22 lata temu) 18 lut 2003
Data usunięcia 10 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POMOLOGICZNA, 18, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAREK KAHL
Wspólnik
2003-02-18
2012-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
STANISŁAW WINCENTY SZYMAŃSKI
Wspólnik
2003-02-18
2022-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ANNA MARIA GIRAUDO
Wspólnik
2003-02-18
2012-11-30
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW TADEUSZ WRÓBEL
Wspólnik
2003-02-18
2012-11-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
MAGDALENA BEATA WILCZYŃSKA
Wspólnik
2012-11-30
2023-07-10
133 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.500,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
Wspólnik
2012-11-30
2023-07-10
133 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.500,00 ZŁ
JADWIGA SZYMAŃSKA
Wspólnik
2022-12-15
2023-07-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
STANISŁAW WINCENTY SZYMAŃSKI
Likwidator
2014-05-23
2022-12-15
JADWIGA SZYMAŃSKA
Likwidator
2022-12-15
2023-07-10
JERZY MIZIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-18
2012-11-30
JADWIGA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-30
2023-07-10
MAGDALENA BEATA WILCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-30
2023-07-10
MAREK KAHL
Członek Organu Nadzoru
2003-02-18
2012-11-30
ZBIGNIEW TADEUSZ WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2003-02-18
2012-11-30
PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-30
2023-07-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STANISŁAW WINCENTY SZYMAŃSKI
PREZES
2003-02-18
2018-10-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-01-02
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1058.12 |
Aktywa razem | 1058.12 |
2003-02-18
2014-05-23
"NORWIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie