KRS 0000150896
NIP8652325620
REGON83131356600000
NazwaDELTA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDELTA 7
Data rejestracji 07 lut 2003 (22 lata temu) 07 lut 2003
Data usunięcia 12 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZESTRZENNA, 20, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEWALDEMAR FRANKIEWICZ
Wspólnik
2003-02-07
2016-04-12
99 UDZIAŁÓW - 49.500 ZŁ
MAREK WALDEMAR FRANKIEWICZ
Wspólnik
2003-02-07
2004-02-17
25 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 12.500,00 PLN
BOGUSŁAW JAN DRZEWI
Wspólnik
2003-02-07
2004-02-17
5 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2.500,00 PLN
ANDRZEJ STEFAN MĄCZKA
Wspólnik
2003-02-07
2004-02-17
5 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2.500,00 PLN
ARTUR TOMASZ FRANKIEWICZ
Prokurent
2004-02-17
2015-04-15
SAMOISTNA
WŁADYSŁAWA FRANKIEWICZ
Prokurent
2003-02-07
2015-04-15
PROKURA SAMOISTNA
WALDEMAR FRANKIEWICZ
Likwidator
2015-10-28
2016-04-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - ZARZĄD JEDNOOSOBOWY
MAREK WALDEMAR FRANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-07
2004-02-17
BOGUSŁAW JAN DRZEWI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-07
2004-02-17
ANDRZEJ STEFAN MĄCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-07
2004-02-17
WALDEMAR FRANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2015-10-28
2003-02-07
2004-02-17
ZAMBUD-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-17
2015-10-28
DELTA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-07
2004-02-17
AL. JANA PAWŁA II, 25 A, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie