KRS 0000150479
NIP5420207897
REGON05001632100000
NazwaDŻEROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDŻEROPOL
Data rejestracji 05 lut 2003 (22 lata temu) 05 lut 2003
Data usunięcia 05 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIAŁOSTOCKA, 30, MICHAŁOWO, 16-050, MICHAŁOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2725200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAURSZULA GOTOWICKA
Prokurent
2003-02-05
2010-01-13
SAMOISTNA
JOSEF ALOIS HOR
Członek Organu Nadzoru
2004-09-29
2007-03-30
BARBARA HOR
Członek Organu Nadzoru
2004-09-29
2009-08-26
MARC HOR
Członek Organu Nadzoru
2004-09-29
2009-08-26
TANJA HŐR
Członek Organu Nadzoru
2007-03-30
2009-08-26
JOSEF ALOIS HOR
Wspólnik
2003-02-05
2004-12-10
477 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.717.200 (MILION SIEDEMSET SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
MARC HOR
Wspólnik
2004-12-10
2011-01-05
757 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.725.200,00 (DWA MILIONY SIEDEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
SŁAWOMIR ANTONI ŁUKA
Powiernik
2010-01-13
2010-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JOSEF ALOIS HOR
PREZES ZARZĄDU
2003-02-05
2004-09-29
JANUSZ KALISZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2004-08-05
GRZEGORZ JAKUBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWO - EKONOMICZNYCH
2004-08-05
2006-02-22
ANDREAS MICHAEL HOR
PREZES ZARZĄDU
2004-09-29
2011-01-05
2003-02-05
2010-01-13
DŻEROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-13
2010-12-30
DŻEROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2003-02-05
2005-08-01
WARSZTATOWA, 1, BIAŁYSTOK, 15-637, BIAŁYSTOK, POLSKA
2005-08-01
2006-11-29
WARSZTATOWA, 1E, BIAŁYSTOK, 15-637, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie