KRS 0000150308
NIP1250031947
REGON01089315400000
Nazwa"CEZAR" KRAKOWIAK, MIODUSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"CEZAR" KRAKOWIAK, MIODUSZEWSKA
Data rejestracji 06 lut 2003 (22 lata temu) 06 lut 2003
Data usunięcia 07 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ARMII KRAJOWEJ, 64, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1250031947
data rejestracji 16 kwi 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIACEZARY JAN KRAKOWIAK
Wspólnik
2003-02-06
2016-01-27
KRZYSZTOF KARNKOWSKI
Wspólnik
2003-02-06
2016-01-27
HANNA MARIA KRAKOWIAK
Wspólnik
2003-02-06
2014-04-14
MARIA KARNKOWSKA
Wspólnik
2003-02-06
2014-04-14
DOROTA ELŻBIETA MIODUSZEWSKA
Wspólnik
2014-04-14
2019-11-07
PAWEŁ JAN KRAKOWIAK
Wspólnik
2016-01-27
2019-11-07
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO
CEZARY JAN KRAKOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-06
2016-01-27
KRZYSZTOF KARNKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-06
2016-01-27
PAWEŁ JAN KRAKOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-27
2019-11-07
HANNA MARIA KRAKOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-06
2014-04-14
MARIA KARNKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-06
2014-04-14
DOROTA ELŻBIETA MIODUSZEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-14
2019-11-07
2003-02-06
2016-01-27
"CEZAR" KRAKOWIAK, KARNKOWSKI, KRAKOWIAK, KARNKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
2016-01-27
2018-03-19
"CEZAR" KRAKOWIAK, KARNKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie