KRS 0000149795
REGON01534041900000
NazwaNCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNCP
Data rejestracji 30 sty 2003 (22 lata temu) 30 sty 2003
Data usunięcia 22 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KRAKOWSKA, 19, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIALICJA LIDIA GARGAS
Wspólnik
2003-01-30
2004-08-02
95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 800 (OSIEMSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.000 (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HALINA KRYSTYNA BROSZKIEWICZ
Wspólnik
2004-08-02
2008-08-22
91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72800 (SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH
HALINA KRYSTYNA BROSZKIEWICZ
Likwidator
2007-07-31
2008-08-22
ALICJA LIDIA GARGAS
Likwidator
2007-07-31
2008-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY - JEDNOOSOBOWO
ALICJA LIDIA GARGAS
PREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2004-08-02
HALINA KRYSTYNA BROSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-08-02
2007-07-31
2003-01-30
2007-07-31
NCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie