KRS 0000149765
REGON00833596400000
Nazwa"ARECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARECO
Data rejestracji 31 sty 2003 (22 lata temu) 31 sty 2003
Data usunięcia 07 mar 2003 07 mar 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAMIENNA, 1 A, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7460 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #9272 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #551 USŁUGI HOTELARSKIE #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCHWŁODZIMIERZ HAUSNER
Prokurent
2003-01-31
2003-03-07
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JEŻ
Prokurent
2003-01-31
2003-03-07
ŁĄCZNA
CZESŁAW SŁUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2003-03-07
EWA POKRZYWICKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2003-03-07
ADELA SPÓLNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2003-03-07
WŁODZIMIERZ WIECZOREK
Powiernik
2003-01-31
2003-03-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
PIOTR CZAJA
PREZES
2003-01-31
2003-03-07
TERESA RACZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-31
2003-03-07
RYSZARD CZŁAPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-31
2003-03-07
2003-01-31
2003-03-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-31
2003-03-07
"ARECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-31
2003-03-07
KAMIENNA, 1 A, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
2003-01-31
2003-03-07
7460 - USŁUGI DETEKTEWISTYCZNE, OCHRONA OSÓB I MIENIA, OBRÓT BRONIĄ I AMUNICJĄ, SPORTOWĄ I GAZOWĄ
2003-01-31
2003-03-07
9272 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE TURYSTYKI REKREACJI I SPORTU ORAZ INNYCH DZIEDZIN POKREWNYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA
2003-01-31
2003-03-07
551 - HOTELARSTWO
2003-01-31
2003-03-07
741 - DORADZTWO EKONOMICZNO - PRAWNE
2003-01-31
2003-03-07
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2003-01-31
2003-03-07
9252B - KONSERWACJA ZABYTKÓW I DZIEŁ SZTUKI
2003-01-31
2003-03-07
7260Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
2003-01-31
2003-03-07
9234 - PROMOCJA ARTYSTYCZNA
2003-01-31
2003-03-07
4521 - BUDOWNICTWO
2003-01-31
2003-03-07
011 - ROLNICTWO
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie