KRS 0000149727
NazwaAPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAPLA
Data rejestracji 30 sty 2003 (22 lata temu) 30 sty 2003
Data usunięcia 30 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 60/62, WARSZAWA, 01-424, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMMAREK WALDEMAR STACHURA
Wspólnik
2003-01-30
2005-02-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
IRENEUSZ RUPOCIŃSKI
Wspólnik
2005-02-25
2007-01-02
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁOTYCH
TADEUSZ DANIŁO
Wspólnik
2005-09-23
2007-01-02
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-01-02
2016-11-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01059752700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TADEUSZ DANIŁO
PREZES ZARZĄDU
2005-09-23
2007-01-02
JACEK WYSZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-02
2016-11-30
MAREK WALDEMAR STACHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-30
2005-02-25
IRENEUSZ LEKSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-25
2005-09-23
ZOFIA SZYMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-25
2005-09-23
ROBERT WYSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-02
2016-11-30
ANDRZEJ RYSZARD KADEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-02
2016-11-30
2003-01-30
2005-02-25
"PGT TELENET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-25
2007-01-02
PGT TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-02
2007-05-25
NTL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-30
2005-02-25
ODOLAŃSKA, 17, WARSZAWA, 02-562, WARSZAWA, POLSKA
2005-02-25
2007-01-02
PABIANICKA, 53, WARSZAWA, 04-219, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie