KRS 0000149698
REGON19287880200000
Nazwa"TELSERRA EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTELSERRA EUROPE
Data rejestracji 04 lut 2003 (22 lata temu) 04 lut 2003
Data usunięcia 18 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORCZAKA, 3, GDYNIA, 81-473, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJAN ANDRZEJ SACKIEWICZ STECKIEWICZ
Wspólnik
2003-02-04
2018-04-18
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
ZBIGNIEW ANDRZEJ SANIEWSKI
Wspólnik
2003-02-04
2018-04-18
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
PIOTR MERKEL
Wspólnik
2003-02-04
2018-04-18
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
PIOTR PAWEŁ MERKEL
Likwidator
2011-11-30
2018-04-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI DOKONYWANE JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE
JAN ANDRZEJ SACKIEWICZ STECKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2006-10-03
ZBIGNIEW ANDRZEJ SANIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2006-10-03
PIOTR PAWEŁ MERKEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2006-10-03
PIOTR PAWEŁ MERKEL
PREZES ZARZĄDU
2006-10-03
2011-11-30
2003-02-04
2011-11-30
"TELSERRA EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie