KRS 0000149691
NIP8121693868
REGON67192653900000
Nazwa"PLAN - BUD" MOCVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA JAWNA
Krótka nazwa"PLAN - BUD" MOCVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA JAWNA
Data rejestracji 24 lut 2003 (22 lata temu) 24 lut 2003
Data usunięcia 09 mar 2017 09 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#45 BUDOWNICTWO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #242 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #264 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #267 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO #268 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMAREK JASIK
Wspólnik
2003-02-24
2013-11-27
PIOTR JAN MACIĄG
Wspólnik
2003-02-24
2013-11-27
ANNA AGNIESZKA CHOCIEJ
Prokurent
2008-05-15
2013-11-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO; SPÓŁKĘ MOCVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 000000461658 DO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - WOJCIECH TOBER JAKO PREZES ZARZĄDU; SPÓŁKĘ PLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000462113 DO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - WOJCIECH TOBER JAKO PREZES ZARZĄDU;
MAREK JASIK
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-24
2013-11-27
PIOTR JAN MACIĄG
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-24
2013-11-27
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-27
2017-03-09
14667175800000
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-27
2017-03-09
14668858100000
2003-02-24
2013-11-27
"TUR-BUD" M.JASIK, P.MACIĄG SPÓŁKA JAWNA
2003-02-24
2003-09-25
47A, ŚMIETANKI, 26-900, KOZIENICE, POLSKA
2003-09-25
2008-05-15
LUBELSKA, 74, KOZIENICE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA
2008-05-15
2011-12-07
OWOCOWA, 14, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
2011-12-07
2013-11-27
BARTYCKA, 26, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-27
2015-03-03
BOLESŁAWA CZERWIŃSKIEGO, 6, KATOWICE, 40-123, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie