KRS 0000149601
REGON63157376000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "SIELINKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "SIELINKO"
Data rejestracji 03 lut 2003 (22 lata temu) 03 lut 2003
Data usunięcia 22 sty 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARKOWA, 1, SIELINKO, 64-330, OPALENICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0122Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0201A GOSPODARKA LEŚNA #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #2415Z PRODUKCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJÓZEF JERZY MACIEJEWSKI
Wspólnik
2003-02-03
2008-01-22
96 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.600 ZŁ
EDWARD BACHTA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-03
2008-01-22
MAREK WALISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-03
2008-01-22
JÓZEF JERZY MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-03
2008-01-22
MARIAN KACZMAREK
Powiernik
2003-11-12
2008-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKUTENTA.
TADEUSZ ANDRZEJ DŁUGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-03
2008-01-22
2003-02-03
2008-01-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-03
2008-01-22
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "SIELINKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-03
2008-01-22
PARKOWA, 1, SIELINKO, 64-330, OPALENICA, POLSKA
2003-02-03
2008-01-22
0111A - UPRAWA ZBÓŻ
2003-02-03
2008-01-22
0111B - UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI INULINY
2003-02-03
2008-01-22
0111C - UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2003-02-03
2008-01-22
0112A - UPRAWA WARZYW
2003-02-03
2008-01-22
0113Z - UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW
2003-02-03
2008-01-22
0121Z - CHÓW I HODOWLA BYDŁA
2003-02-03
2008-01-22
0122Z - CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW
2003-02-03
2008-01-22
0123Z - CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ
2003-02-03
2008-01-22
0124Z - CHÓW I HODOWLA DROBIU
2003-02-03
2008-01-22
0125Z - CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie