KRS 0000149514
NIP7811100288
REGON63069218300000
NazwaFLAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFLAMCO
Data rejestracji 29 sty 2003 (22 lata temu) 29 sty 2003
Data usunięcia 10 mar 2020 10 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AKACJOWA, 4, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811100288
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJFLAMCO HOLDING B. V.
Wspólnik
2003-01-29
2020-03-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ALFRED JAN HAUPTMANN
Prokurent
2004-03-11
2005-04-28
ŁĄCZNA Z GARY ALAN MANNUS
ARIE JACOBUS VAN NIEUWENHUIJZEN
Prokurent
2006-11-21
2008-04-16
ODDZIELNA
GARY ALAN MANNUS
Prokurent
2004-03-11
2005-04-28
ŁĄCZNA Z ALFREDEM JANEM HAUPTMANNEM
INGMAR VAN VEEN
Prokurent
2017-04-12
2020-03-10
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JOHANNES ARIE MAARTEN VAN DRIMELLEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-29
2008-04-16
RONALD CORNELIS STAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-29
2009-04-29
ARIE JACOBUS VAN NIEUWENHUIJZEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-16
2017-04-12
AREND HARM HENDRIK BUTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-29
2009-12-11
PRZEMYSŁAW KLABIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-04-12
2020-03-10
2003-01-29
2012-07-25
"FLAMCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-29
2007-11-29
SZARYCH SZEREGÓW, 23, POZNAŃ, 60-462, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie