KRS 0000149471
REGON83047883900000
Nazwa"IRBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIRBIS
Data rejestracji 29 sty 2003 (22 lata temu) 29 sty 2003
Data usunięcia 30 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASKOWA, 9, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPAWEŁ MARKOWSKI
Wspólnik
2003-01-29
2018-01-30
8 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZELKICH SPRAWACH I UMOCOWANY JEST DO PEŁNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W TYM PROCESOWEJ. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W BIEŻĄCYCH SPRAWACH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA. B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. C) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNEGO ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM ALBO TEŻ USTANOWIENIE PRZEZ ZARZĄD W FORMIE PISEMNEJ UCHWAŁY, PEŁNOMOCNIKA UMOCOWANEGO JEDNOOSOBOWO DO PEŁNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZED SĄDAMI. POWOŁANY W TEN SPOSÓB PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
PAWEŁ MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2018-01-30
2003-01-29
2018-01-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-29
2018-01-30
"IRBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-29
2018-01-30
PIASKOWA, 9, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
2003-01-29
2018-01-30
5119Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2003-01-29
2018-01-30
5139Z - NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2003-01-29
2018-01-30
5263Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2003-01-29
2018-01-30
5010B - SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2003-01-29
2018-01-30
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
2003-01-29
2018-01-30
2215Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2003-01-29
2018-01-30
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2003-01-29
2018-01-30
7484B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2003-01-29
2018-01-30
5170B - OBRÓT Z ZAGRANICĄ TOWARAMI OKREŚLONYMI W PKT 1-4
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie