KRS 0000149362
NIP8420003009
REGON00034884900000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" BORZYTUCHOM Z SIEDZIBĄ W TUCHOMIU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" BORZYTUCHOM Z SIEDZIBĄ W TUCHOMIU
Data rejestracji 07 lut 2003 (22 lata temu) 07 lut 2003
Data usunięcia 19 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 32B, TUCHOMIE, 77-133, TUCHOMIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8420003009
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEEDYTA ANITA ORZYŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-29
2018-09-10
JÓZEF ZELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-29
2022-09-29
BOGUMIŁA BARBARA PRONDZINSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-29
2015-11-19
EWA ŁUCJA BAZNER
Członek Organu Nadzoru
2015-11-19
2018-09-10
KAZIMIERZ JENTA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-19
2022-09-29
STANISŁAW ANTONI PLUTO PRĄDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-11-19
2024-01-19
MACIEJ KIEDROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-11-19
2016-10-06
KAZIMIERZ LEON CHAMIER CIEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-10-06
2018-09-10
ZDZISŁAW MIECZYSŁAW KOMARZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-10
2024-01-19
WIESŁAW STANISŁAW GRUCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2018-09-10
2022-09-29
HENRYK KUCHARSKI
Beneficjent
KRYSTYNA MAŁGORZATA GLINIECKA
zgłaszający - członek zarządu
HENRYK KUCHARSKI
Likwidator
2023-02-16
2024-01-19
HENRYK KUCHARSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JĘDRZEJ KAZIMIERZ STOLC
PIERWSZY ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-02-07
2006-08-09
EWA LIPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-09
2016-02-16
HENRYK KUCHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-19
2023-02-16
KRYSTYNA ANNA STERANKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-26
2017-08-04
ANNA BORUSZCZAK
DRUGI ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-02-07
2015-11-26
CZESŁAW ANTONI KIEDROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-07
2015-11-19
KRYSTYNA MAŁGORZATA GLINIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-16
2023-02-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6453 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 158845.08 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5937.1 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 32.98 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -146487.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 637481.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 630831.77 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 777319.73 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6649.42 |
- Rezerwy na zobowiązania | 6649.42 |
Aktywa razem | 637481.19 |
A. Aktywa trwałe | 3914.57 |
B. Aktywa obrotowe | 633566.62 |
- Należności krótkoterminowe | 633566.62 |
2023
2023-01-01
2023-12-19
2023-12-19
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 0 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
2003-02-07
2023-02-16
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" BORZYTUCHOM Z SIEDZIBĄ W TUCHOMIU
2003-02-07
2022-08-05
JANA III SOBIESKIEGO, 28, TUCHOMIE, 77-133, TUCHOMIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie