KRS 0000149345
REGON00046090200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH
Data rejestracji 29 sty 2003 (22 lata temu) 29 sty 2003
Data usunięcia 10 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZACISZE, 1, POLANÓW, 76-010, POLANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2030 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #0111A UPRAWA ZBÓŻ #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #0113 UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW #5050 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHKAZIMIERZ BŁASZCZYK
Likwidator
2003-01-29
2004-09-10
JERZY BRYŁOWSKI
Likwidator
2003-11-17
2004-09-10
JERZY STRZELECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-09-10
HENRYK KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-09-10
STEFAN GAC
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-09-10
JERZY LISIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-09-10
EUSTACHY PODGÓRZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-09-10
STEFANIA WOŁK KIRKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-09-10
SŁAWOMIR BAZYLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-09-10
RYSZARD ANTONI SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-09-10
BOLESŁAW SKOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-09-10
JERZY BRYŁOWSKI
Powiernik
2003-11-17
2004-09-10
2003-01-29
2003-11-17
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie