KRS 0000149244
NIP8210008822
REGON00066759500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOTUNIU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W KOTUNIU
Data rejestracji 05 lut 2003 (22 lata temu) 05 lut 2003
Data usunięcia 25 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 1A, TRZEMUSZKA, 08-130, KOTUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8210008822
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHSŁAWOMIR MARIAN ROMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2022-05-25
EDMUND STANISŁAW ŚWINARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2010-11-15
SŁAWOJ STEFAN ŚWINARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2010-11-15
ANTONI KORNACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2019-01-11
CZESŁAW MARIAN MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2022-05-25
STANISŁAW JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2020-10-30
STEFAN JÓŹWIK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2010-11-15
JERZY ANTONI NIEDZIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2019-01-11
JAN TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2010-11-15
ANTONI JERZY BOGOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-11-15
2022-05-25
HENRYK JÓZEF PSKIET
Likwidator
2021-07-08
2022-05-25
MARIA MAŁGORZATA GRABARSKA
Likwidator
2021-07-08
2022-05-25
ELŻBIETA JADWIGA MARCINIAK
Likwidator
2021-07-08
2022-05-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/
HENRYK JÓZEF PSKIET
DYREKTOR ZARZĄDU
2003-02-05
2021-07-08
MARTA KOWALCZYK
GŁÓWNA KSIĘGOWA - CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-05
2008-10-28
WIESŁAWA WACŁAWA FRANCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-05
2004-02-05
SŁAWOMIR JERZY SERBISTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-05
2021-07-08
ELŻBIETA JADWIGA MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-28
2021-07-08
BOGUSŁAWA RUCIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-28
2014-08-28
MARIA MAŁGORZATA GRABARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-28
2021-07-08
2003-02-05
2021-07-08
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOTUNIU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie