KRS 0000148953
REGON19282776200000
NazwaMGJ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMGJ CONSULTING
Data rejestracji 29 sty 2003 (22 lata temu) 29 sty 2003
Data usunięcia 09 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBWODOWA, 31 A/F, REDA, 81-240, REDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAGRZEGORZ ADAM WEJER
Wspólnik
2003-01-29
2008-07-09
99 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 49.500,00 PLN
JAROSŁAW ZIĘTARSKI
Wspólnik
2003-01-29
2004-03-09
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN
MARCIN TOMASZ ŁOPACIŃSKI
Likwidator
2007-04-18
2008-07-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW ZIĘTARSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2004-03-09
GRZEGORZ ADAM WEJER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-29
2007-04-18
2003-01-29
2007-04-18
MGJ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-29
2004-11-25
ŚWIERKOWA, 5, REDA, 84-240, REDA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie