KRS 0000148678
NIP8512791782
REGON81251452600000
Nazwa"EOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEOL
Data rejestracji 27 sty 2003 (22 lata temu) 27 sty 2003
Data usunięcia 13 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 3 MAJA, 30/II P., SZCZECIN, 70-215, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8512791782
data rejestracji 01 wrz 2002
status Czynny
07109028060000000105280852
SANPL 2 Oddział w Szczecinie
ul. Adama Mickiewicza 142 71-153 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJOANNA CHWAŚCIKOWSKA-KARWACKA
Beneficjent
ELŻBIETA WANDA OLECHOWSKA
Beneficjent
BARTOSZ OLECHOWSKI
Beneficjent
JOANNA CHWAŚCIKOWSKA-KARWACKA
zgłaszający - wspólnik spółki
BARTOSZ OLECHOWSKI
zgłaszający - wspólnik spółki
ELŻBIETA WANDA OLECHOWSKA
zgłaszający - wspólnik spółki
ELŻBIETA WANDA OLECHOWSKA
Prokurent
2003-01-27
2020-10-13
SAMOISTNA
ANDRZEJ WITOLD OLECHOWSKI
Prokurent
2003-01-27
2019-11-22
SAMOISTNA
ELŻBIETA WANDA OLECHOWSKA
Wspólnik
2003-01-27
2020-10-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARTOSZ OLECHOWSKI
Wspólnik
2003-01-27
2020-10-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOANNA CHWAŚCIKOWSKA KARWACKA
Wspólnik
2019-11-22
2020-10-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
JOANNA CHWAŚCIKOWSKA-KARWACKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ELŻBIETA WANDA OLECHOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BARTOSZ OLECHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.
BARTOSZ OLECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-27
2019-11-22
BARTOSZ OLECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-22
2020-10-13
JOANNA CHWAŚCIKOWSKA KARWACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-22
2020-10-13
2003-01-27
2008-01-14
STARZYŃSKIEGO, 9, SZCZECIN, 70-506, SZCZECIN, POLSKA
2008-01-14
2019-11-22
KASZUBSKA, 53, SZCZECIN, 70-226, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie