KRS 0000148544
NIP5491978538
REGON07213723700000
Nazwa"SKIBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKIBUD
Data rejestracji 21 lut 2003 (22 lata temu) 21 lut 2003
Data usunięcia 15 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELODROGA, 14, DZIĘGIELÓW, 43-445, DZIĘGIELÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻYANDRZEJ WŁADYSŁAW PAPIERZ
Wspólnik
2006-05-15
2018-01-15
250 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ.
JACEK JAN SKRZECZEK
Wspólnik
2006-05-15
2018-01-15
250 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ.
DOMINIKA MARIA PAPIERZ
Wspólnik
2003-02-21
2006-05-15
60 UDZIAŁÓW - 6.000,00 ZŁ
ANDRZEJ WŁADYSŁAW PAPIERZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2006-05-15
JOANNA DARIA PAPIERZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2006-05-15
JAROSŁAW SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2006-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z PEŁNOMOCNIKIEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
DOMINIKA MARIA PAPIERZ
PREZES
2003-02-21
2006-05-15
JACEK JAN SKRZECZEK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-15
2013-11-07
2003-02-21
2006-05-15
TONFAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-21
2006-05-15
PIŁSUDSKIEGO, 9, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie