KRS 0000148453
REGON21052534900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KORAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KORAL"
Data rejestracji 28 sty 2003 (22 lata temu) 28 sty 2003
Data usunięcia 09 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. BUCZKA, 6, MYŚLIBÓRZ, 74-300, MYŚLIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 61500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #45 BUDOWNICTWOELŻBIETA MARIA SNACKA
Prokurent
2003-01-28
2009-12-08
SAMOISTNA
ALICJA SCHROEDER
Prokurent
2003-01-28
2005-02-15
SAMOISTNA
TERESA TERPLAN
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2004-10-18
ANDRZEJ KRASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2007-04-03
STANISŁAW MARIAN BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2004-10-18
MARIAN STANISŁAW OSTOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2011-05-09
KRYSTYNA ROGALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2004-10-18
ELŻBIETA WANDA MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2010-10-29
ZOFIA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-29
2010-10-29
JERZY MARIAN RACZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2007-08-29
ZOFIA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2006-05-09
KRYSTYNA ROGALSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-09
2011-05-09
ANDRZEJ KRASZEWSKI
Likwidator
2009-12-08
2011-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD JEDNOOSOBOWO, PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
ALICJA BARBARA SCHROEDER
PREZES ZARZĄDU
2005-02-15
2006-01-13
MARIUSZ GRZEGORZ NORSESOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-01-13
2007-04-03
ANDRZEJ KRASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-03
2009-12-08
WANDA MATWIEJAK
PREZES
2003-01-28
2005-02-15
2003-01-28
2009-12-08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KORAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie