KRS 0000148366
NazwaSTOWARZYSZENIE OCHRONY SERCA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOCHRONY SERCA
Data rejestracji 29 sty 2003 (22 lata temu) 29 sty 2003
Data usunięcia 27 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WOŁOSKA, 137, WARSZAWA, 02-507, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJANDRZEJ KONRAD HANCYK
Likwidator
2008-02-29
2008-08-27
JERZY FORTUŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2008-08-27
BARBARA HENRYKA ZADROŻNA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2008-08-27
JANUSZ ROMAN KLAMMER
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2008-08-27
MAŁGORZATA URSZULA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2008-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM SKARBNIKA (§ 21 UST. 5 STATUTU)
STANISŁAW JÓZEF JĘDRYKA
CZŁONEK
2003-01-29
2008-02-29
MAŁGORZATA MARIA MIERZWIAK
CZŁONEK
2003-01-29
2008-02-29
ANDRZEJ KONRAD HANCYK
CZŁONEK
2003-01-29
2008-02-29
TADEUSZ JAN MURZYN
ZASTĘPCA PREZESA, SKARBNIK
2003-01-29
2008-02-29
LIDIA ANIELA KOSK
ZASTĘPCA PREZESA, SEKRETARZ
2003-01-29
2008-02-29
PIOTR HUGON ŚNIADOWSKI
PREZES
2003-01-29
2008-02-29
WALDEMAR TADEUSZ KRAJEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2003-01-29
2008-02-29
2003-01-29
2008-02-29
STOWARZYSZENIE OCHRONY SERCA
2003-01-29
2003-04-22
WOŁOWSKA, 137, WARSZAWA, 02-507, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie