KRS 0000148310
NIP9491413844
REGON15035113400000
NazwaZAKŁAD SZKIEŁ OZDOBNYCH "GLASPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CZĘSTOCHOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD SZKIEŁ OZDOBNYCH "GLASPOL" W CZĘSTOCHOWIE
Data rejestracji 03 lut 2003 (22 lata temu) 03 lut 2003
Data usunięcia 11 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 96A, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 930000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2311Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO #2313Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO #2319Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKRYSTYNA MIKOŁAJCZYK RYBAK
Likwidator
2009-09-21
2010-05-11
IRENEUSZ RYCHLEWSKI
Wspólnik
2003-02-03
2010-05-11
930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 465.000 ZŁ
DOROTA RYCHLEWSKA
Wspólnik
2003-02-03
2010-05-11
930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 465.000 ZŁ
ALFRED NABIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-03
2005-06-21
HELENA WIORA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-03
2005-06-21
WŁADYSŁAWA RYCHLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-03
2005-06-21
DANUTA CHOJNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-03
2005-06-21
SŁAWOMIR SZMAGIER
Członek Organu Nadzoru
2003-02-03
2005-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.
IRENEUSZ RYCHLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-03
2005-06-21
DOROTA RYCHLEWSKA
WICEPREZES
2003-02-03
2004-06-29
DOROTA RYCHLEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-06-21
2009-09-21
2003-02-03
2009-09-21
ZAKŁAD SZKIEŁ OZDOBNYCH "GLASPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie