KRS 0000148264
NIP5890009568
REGON00043760700000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KARTUZACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA W KARTUZACH
Data rejestracji 29 sty 2003 (22 lata temu) 29 sty 2003
Data usunięcia 06 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MŚCIWOJA II, 1, KARTUZY, 83-300, KARTUZY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5890009568
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIEUGENIUSZ RICHERT
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2007-09-05
JAROSŁAW JÓZEF HASSE
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2007-09-05
BRUNON SKIERKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2020-02-06
JÓZEF MALEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2020-02-06
ANTONI EUGENIUSZ JERECZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2007-09-05
FRANCISZEK DOMARUS
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2007-09-05
PIOTR STANISŁAW WENDK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2007-09-05
JÓZEF FORMELA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2007-09-05
JAROSŁAW MANUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2014-04-24
JACEK ANTONI DERRA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-05
2020-02-06
MAGDALENA KĄKOL
Likwidator
2018-07-10
2020-02-06
TADEUSZ JAN GRZENIA
Likwidator
2018-07-10
2020-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
DANUTA MARIA OKUNIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2018-05-10
KRYSTYNA JOLANTA GRYNHOLEWSKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2005-12-23
LEON JAN POTRYKUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-29
2005-12-23
JOANNA BRONISŁAWA RICHERT
VICE PREZES ZARZĄDU
2005-12-23
2018-05-10
MAGDALENA KĄKOL
PREZES ZARZĄDU
2018-05-10
2018-07-10
TADEUSZ JAN GRZENIA
CZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI
2018-05-10
2018-07-10
2003-01-29
2018-07-10
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KARTUZACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie