KRS 0000148165
REGON19209833000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BSJS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BSJS"
Data rejestracji 21 sty 2003 (22 lata temu) 21 sty 2003
Data usunięcia 19 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHYLOŃSKA, 59-63, GDYNIA, 81-041, GDYNIA 4, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOGDAN SKIBIŃSKI
Wspólnik
2003-01-21
2007-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
JÓZEF STEFAN STALICA
Wspólnik
2003-01-21
2007-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
JAN KAMROWSKI
Wspólnik
2003-01-21
2007-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
MICHAŁ HAPKA
Wspólnik
2003-01-21
2007-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
HANNA MARIA REDLICKA
Wspólnik
2003-01-21
2007-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
JOANNA HALINA GRZĘDZICKA
Wspólnik
2003-01-21
2007-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
JADWIGA HANNA JEZIORSKA
Wspólnik
2003-01-21
2007-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
DANUTA EWA JANUSZ
Wspólnik
2003-01-21
2007-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
JANUSZ PIECHOWSKI
Wspólnik
2003-01-21
2007-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
JAN RYSZARD MORAWSKI
Wspólnik
2003-01-21
2007-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00 ZŁ
BOGDAN SKIBIŃSKI
Likwidator
2005-07-09
2007-01-19
JÓZEF STEFAN STALICA
Likwidator
2005-07-09
2007-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JÓZEF STEFAN STALICA
PREZES ZARZĄDU
2003-01-21
2005-07-09
BOGDAN SKIBIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2003-01-21
2005-07-09
2003-01-21
2005-07-09
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BSJS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie