KRS 0000148086
NIP5262369430
REGON01608127900000
Nazwa"VIRTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIRTUS
Data rejestracji 21 sty 2003 (22 lata temu) 21 sty 2003
Data usunięcia 30 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOLIPKI, 27, WARSZAWA, 01-010, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAEWA KLICZBOR KOT
Wspólnik
2003-01-21
2023-10-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EWA KLICZBOR KOT
PREZES ZARZĄDU
2003-01-21
2016-01-19
2003-01-21
2003-04-11
GÓRNOŚLĄSKA, 1, WARSZAWA, 00-443, WARSZAWA, POLSKA
Km 189/20
2022-12-31
2024-02-09
10365.56 PLN
VI Nc-e 518630/13
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Piotr Bukszewicz Kancelaria Komornicza nr IV w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie