KRS 0000147818
REGON24321148400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "ROB-TOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "ROB-TOR"
Data rejestracji 20 sty 2003 (22 lata temu) 20 sty 2003
Data usunięcia 12 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. ZAJĄCZKA, 20, KATOWICE, 40-050, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7513Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIAMAREK TOPOLSKI
Wspólnik
2006-04-21
2013-06-12
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 40.000,00 ZŁ
EUGENIUSZ KARCH
Wspólnik
2003-01-20
2006-04-21
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
DANUTA MROCZKOWSKA RYBAK
Wspólnik
2003-01-20
2006-04-21
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
JADWIGA NOWAK
Wspólnik
2003-01-20
2006-04-21
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
TERESA SKITAŁ
Wspólnik
2003-01-20
2006-04-21
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
JOLANTA SZWAJNOCH
Wspólnik
2003-01-20
2013-06-12
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
MAREK JULIAN TOPOLSKI
Likwidator
2010-04-30
2013-06-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST DWUOOSOBOWY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ, PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TERESA SKITAŁ
PREZES
2003-01-20
2006-04-21
JOLANTA SZWAJNOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-20
2010-04-30
MAREK JULIAN TOPOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-21
2010-04-30
2003-01-20
2006-04-21
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "ROB-TOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-21
2010-04-30
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ROB-TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-20
2006-04-21
CHORZOWSKA, 16, BYTOM, 41-910, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie