KRS 0000147720
NIP7532331020
REGON53237590000000
NazwaMEDIA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIA 24
Data rejestracji 17 sty 2003 (22 lata temu) 17 sty 2003
Data usunięcia 30 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOHATERÓW WARSZAWY, 3, NYSA, 48-300, NYSA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6412B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWAMAŁGORZATA RZEPCZYK
Wspólnik
2003-01-17
2016-06-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ.
MARTA ANNA HAGNO
Wspólnik
2007-06-05
2016-06-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
MICHAŁ LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-22
2013-12-09
ARTUR KUROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-17
2007-06-05
MARTA ANNA HAGNO
PREZES ZARZĄDU
2007-06-05
2009-01-22
MAŁGORZATA ANNA RZEPCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-05
2008-02-26
2003-01-17
2007-06-05
SPÓŁKA WYDAWNICZA "CONTRA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-17
2007-06-05
BIELAWSKA, 5 A, NYSA, 48-300, NYSA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie