KRS 0000147617
NIP7781027806
REGON63030259000000
Nazwa"DOM KSIĄŻKI" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOM KSIĄŻKI
Data rejestracji 30 sty 2003 (22 lata temu) 30 sty 2003
Data usunięcia 09 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GWARNA, 13, POZNAŃ, 61-702, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji125,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGIKAZIMIERA PLUSKOTA
Prokurent
2003-01-30
2003-12-08
SAMOISTNA
RENATA KRYSTYNA CHMIELNICKA
Prokurent
2005-06-09
2007-06-08
SAMOISTNA
ILONA KATARZYNA RÓŻAŃSKA
Prokurent
2007-06-08
2015-05-25
SAMOISTNA
RENATA KRYSTYNA CHMIELNICKA
Likwidator
2015-05-25
2016-08-09
PIOTR PAWEŁ SIERPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2003-12-08
KRYSTYNA ILEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2003-12-08
BOGDAN SIERPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2009-05-28
ZENON CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-19
2009-05-28
TOMASZ ZEMBSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-05-28
2012-06-18
PIOTR SIERPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-05-28
2012-06-18
KRZYSZTOF KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-05-28
2012-06-18
BOGDAN SIERPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-18
2016-08-09
KRZYSZTOF JULIAN MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-18
2015-07-07
KRYSTYNA ILEK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-07
2016-08-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
MACIEJ FRAJTAK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2007-06-08
RENATA KRYSTYNA CHMIELNICKA
PREZES ZARZĄDU
2007-06-08
2015-05-25
2003-01-30
2015-05-25
"DOM KSIĄŻKI" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie