KRS 0000147548
NIP5252149626
REGON01620933100000
NazwaTOWARZYSTWO GEOLOGICZNE "SPIRIFER"
Krótka nazwaTOWARZYSTWO GEOLOGICZNE "SPIRIFER"
Data rejestracji 20 sty 2003 (22 lata temu) 20 sty 2003
Data usunięcia 19 mar 2019 19 mar 2019
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SULEJÓWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #925 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNAMAŁGORZATA AGNIESZKA BIEŃKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2019-03-19
KRZYSZTOF DARIUSZ DEMBICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2019-03-19
TOMASZ PIOTR OCHMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2019-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO "SPIRIFER"
Sposób reprezentacjiPAR.39 STATUTU OŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWIE OSOBY: PREZES ZARZĄDU ORAZ JEDEN Z CZŁONKÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ TEN ZARZĄD. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
TOMASZ MARCIN PRASZKIER
PREZES ZARZĄDU
2003-01-20
2019-03-19
PIOTR MENDUCKI
SKARBNIK
2003-01-20
2011-12-27
JOANNA KAROLINA GAJOWNICZEK
SKARBNIK
2011-12-27
2019-03-19
TOMASZ MAREK SEGIT
SEKRETARZ
2003-01-20
2011-12-27
2003-01-20
2011-09-12
NOWY ŚWIAT, 66, WARSZAWA, 00-357, WARSZAWA, POLSKA
2011-09-12
2011-12-27
SIENKIEWICZA, 27, SULEJÓWEK, 05-071, SULEJÓWEK, POLSKA
2011-12-27
2018-08-13
SIENKIEWICZA, 28, SULEJÓWEK, 05-071, SULEJÓWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie