KRS 0000147506
NIP9521857529
REGON01659648600000
NazwaDELTACOM SERVICE SPÓŁKA JAWNA TOMASZ SITKIEWICZ EWA SITKIEWICZ
Krótka nazwaDELTACOM SERVICE TOMASZ SITKIEWICZ EWA SITKIEWICZ
Data rejestracji 16 sty 2003 (22 lata temu) 16 sty 2003
Data usunięcia 15 mar 2023 15 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ZBÓJNOGÓRSKA, 2A, WARSZAWA, 04-802, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9521857529
data rejestracji 13 lis 2000
status Czynny
36249000050000453091946219
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
79109018830000000151584442
SANPL 9 Oddział w Warszawie
ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHTOMASZ SITKIEWICZ
Beneficjent
TOMASZ SITKIEWICZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN SITKIEWICZ
Wspólnik
2003-01-16
2013-03-08
TOMASZ SITKIEWICZ
Wspólnik
2003-01-16
2023-03-15
EWA SITKIEWICZ
Wspólnik
2003-01-16
2023-03-15
DARIUSZ SITKIEWICZ
Wspólnik
2022-07-14
2022-11-10
TOMASZ SITKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
MARCIN SITKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2003-01-16
2013-03-08
TOMASZ SITKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2003-01-16
2023-03-15
EWA SITKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2003-01-16
2023-03-15
DARIUSZ SITKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2022-07-14
2022-11-10
2003-01-16
2017-04-06
"DELTACOM" SPÓŁKA JAWNA MARCIN SITKIEWICZ, TOMASZ SITKIEWICZ, EWA SITKIEWICZ
2003-01-16
2009-11-10
WIDOCZNA, 6, WARSZAWA, 04-647, WARSZAWA, POLSKA
2009-11-10
2017-04-06
GOTARDA, 16, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA
2017-04-06
2021-03-08
UL. PIECHURÓW, 4, WARSZAWA, 04-696, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie