KRS 0000147251
NIP8840007741
REGON93150859700000
Nazwa"M & F INTERNATIONAL TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaM & F INTERNATIONAL TRADING
Data rejestracji 16 sty 2003 (22 lata temu) 16 sty 2003
Data usunięcia 12 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOWIŃCÓW, 33, WROCŁAW, 52-339, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1331200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZIMAREK MARIA CHEŁCHOWSKI
Wspólnik
2003-01-16
2017-06-12
30 UDZIAŁÓW PO 41.600 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 248 000,00 ZŁ(JEDEN MILION DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
THV TRANSPORT - BAUSTOFFHANDELS-U VERMITTLUNGS GESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2003-01-16
2008-06-26
5 UDZIAŁÓW PO 41.600,00ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 208.000,00ZŁ
GRZEGORZ RYSZARD MARCHLEWSKI
Prokurent
2003-01-16
2003-07-28
SAMOISTNA
MAREK MARIA CHEŁCHOWSKI
Likwidator
2008-09-30
2009-04-15
RYSZARD JAN HOŁYST
Likwidator
2009-04-15
2017-06-12
BOGUSŁAWA KULIKOWSKA
Likwidator
2010-03-12
2010-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MAREK MARIA CHEŁCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-16
2008-09-30
REINHOLD MARTIN KUHL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-16
2005-04-14
RALF JEFFRAIM
WICEPREZES
2005-04-14
2008-05-21
2003-01-16
2008-09-30
"M & F INTERNATIONAL TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-16
2011-01-04
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 57, KOSTRZA, 58-150, STRZEGOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie